2003年8月--2019年3月任燕山大學(xué)黨委書記。
2003年8月--2019年4月任燕山大學(xué)校長(zhǎng)。
1997年8月--2003年8月任燕山大學(xué)黨委書記。
1993年4月--1997年8月任燕山大學(xué)黨委書記。
1991年—1993年任燕山大學(xué)黨委書記。
1995年4月--2003年8月任東北重型機(jī)械學(xué)院院長(zhǎng),燕山大學(xué)校長(zhǎng)。
版權(quán)所有?燕山大學(xué) 地址:河北省秦皇島市河北大街西段438號(hào) 郵編:066000 聯(lián)系電話:0335-8057100 0335-8057079(夜間)
開發(fā)與技術(shù)支持:燕山大學(xué)信息技術(shù)中心 冀ICP備05023975號(hào)-1 冀公網(wǎng)安備 13030202001682號(hào)