1989年2月--1997年8月任東北重型機(jī)械學(xué)院本校黨委書記。
1984年4月—1988年5月任東北重機(jī)學(xué)院副院長(zhǎng)。 1988年6月至1995年4月任東北重機(jī)學(xué)院院長(zhǎng)兼燕山大學(xué)校長(zhǎng)。 1995年4月燕山大學(xué)教授。
1987年-1988年任東北重型機(jī)械學(xué)院黨委書記,1989-1991年任燕山大學(xué)代理黨委書記。
1984年—1988年,任東北重型機(jī)械學(xué)院院長(zhǎng)、黨委委員。
1980年—1985年,任東北重型機(jī)械學(xué)院黨委書記。
1978年—1984年3月,任東北重型機(jī)械學(xué)院黨委副書記,革委會(huì)副主任、院長(zhǎng)。
版權(quán)所有?燕山大學(xué) 地址:河北省秦皇島市河北大街西段438號(hào) 郵編:066000 聯(lián)系電話:0335-8057100 0335-8057079(夜間)
開發(fā)與技術(shù)支持:燕山大學(xué)信息技術(shù)中心 冀ICP備05023975號(hào)-1 冀公網(wǎng)安備 13030202001682號(hào)